TYMCZASOWA RADA MIEJSKA
MIASTA KRAKOWA
TZW. „KADENCJI XVIII” W LATACH 1931–1933
Kontekst ogólny
W II Rzeczypospolitej nadal rządziła sanacja, umacniając ustrój prezydencko-autokratyczny, a zarazem ograniczając rolę parlamentu. W marcu 1933 roku przyjęto ustawę o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego – długo wyczekiwaną w sytuacji braku powojennej regulacji samorządowej, co uniemożliwiało między innymi wybory do terenowych organów przedstawicielskich; ustawa ta ujednolicała sytuację na terenach byłych trzech zaborów, stąd jej popularna nazwa „ustawa scaleniowa”. Istotna luka ustrojowa została w końcu wypełniona. Władzę sprawowali: prezydent – Ignacy Mościcki; marszałek sejmu – Kazimierz Świtalski; premierzy – Aleksander Prystor (1931–1933), Janusz Jędrzejewicz (1933). Rzeczywisty i dominujący wpływ na całość spraw państwowych miał marszałek Józef Piłsudski.
Kraków i jego ustrój
Był to czas kolejnego prowizorium ustrojowego. W miejsce Rady Przybocznej wojewoda krakowski powołał Tymczasową Radę Miejską, mającą działać do wejścia w życie ustawy samorządowej i rozpisania wyborów. Miała ona stanowić reprezentację, jak to wojewoda zapisał w decyzji, o pełnych, statutem gminnym przewidzianych, uprawnieniach Rady Miejskiej z wyboru. Zatem Tymczasowa Rada Miejska miała się różnić od statutowej Rady Miejskiej wyłącznie sposobem wyłaniania zasiadających w niej członków – wojewoda nominował 127 radców miejskich, przywracając tym samym obowiązującą od 1918 roku liczebność składu Rady Miejskiej (por. s. 292). Nominowano jedynie osoby w różnym stopniu związane z sanacyjnym BBWR, pomijając przedstawicieli partii czy ugrupowań opozycyjnych. Było to zatem polityczne zawłaszczenie krakowskiej, do tej pory wieloświatopoglądowej i wielopartyjnej rady miejskiej, co pozostawało w zgodzie z ogólną sytuacją w kraju (między innymi trwał właśnie tzw. proces brzeski). Uznano prawo prezydenta Karola Rollego do kontynuowania kadencji prezydenckiej z wyboru w 1926 roku, w trakcie trzeciej części XVII kadencji Rady Miejskiej, ten jednak już w niespełna miesiąc od powołania Tymczasowej Rady złożył rezygnację z urzędu. Kres tej prowizorce ustrojowej położyło wejście w życie w 1933 roku tzw. scaleniowej ustawy samorządowej.
Tymczasowa Rada Miejska „kadencji XVIII”
czas trwania kadencji | powołanie | zakończenie działania | skład | profil polityczny |
nieokreślony | 27.06.1931 | 27.11.1933 | 127 z nominacji, 2 osoby nominacji nie przyjęły | wyłącznie osoby związane z sanacyjną partią BBWR |
w ujęciu całej kadencji | posiedzenie inauguracyjne | posiedzenie zamykające | liczba posiedzeń radcy nowi radcy ze stażem w kadencji | |
radcy nowi | radcy ze stażem | |||
67 | 72 | 9.07.1931 | 27.11.1933 | 40 |
Prezydentura miasta – przewodniczenie Radzie
W 1931 roku w miejsce Rady Przybocznej w drodze nominacji ustanowiono Tymczasową Radę Miejską. Powrócono do szeregu statutowych rozwiązań, w tym do połączenia prezydentury miasta z przewodniczeniem Radzie. Drugą kadencję swojej prezydentury kontynuował Karol Rolle,. wówczas radca miejski w Tymczasowej Radzie, który jednak niebawem złożył rezygnację. Prezydentem miasta wybrany został radca miejski Władysław Belina-Prażmowski – urząd ten złożył z początkiem roku 1933. Na jego miejsce wybrano Mieczysława Kaplickiego (spoza grona Tymczasowej Rady). W myśl zasady wygasania funkcji wiceprezydentów z końcem kadencji poprzedniej Rady z grona radców miejskich wybrano cztery nowe osoby na to stanowisko.
Podstawowa dla ustroju miasta regulacja prawna
Ustawa Sejmu Krajowego z 4 lipca 1901 roku zatwierdzona przez cesarza ustawą z 6 października 1901 roku Statut gminny dla król. stoł. miasta Krakowa (DUiRK z 20 grudnia 1901 r., nr 108)
Główne źródła archiwalne, podstawowa literatura
ANK, Akta Miasta Krakowa, sygn. 29/33/Kr 4506–4507; DzRMK 1931, nr 7 – 1933, nr 12; Adamczyk 1998; Brzoza 1998
Informacje poszerzające w tomach serii Poczet Krakowski
Poczet 2010, s. 55–60, 796–798; Poczet 2018, s. 169–177, 535–568
POCZET RADCÓW MIEJSKICH
W LATACH 1931–1933
Uwaga: schemat „wizytówek” dla spisów poniżej – patrz s. 25, lit. C
Prezydent miasta
3268 (też: 2861, 3015, 3054, 3056, 3193 || 3639) Karol ROLLEinżynier od 1928 roku senator w Senacie II RP, radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej, w latach 1926–1931 prezydent Krakowa
kontynuacja 6-letniej kadencji prezydenckiej z wyboru 19 czerwca 1926 roku w kadencji XVII cz. 3 Rady rozwiązanej w 1931 roku
13 lipca 1931 roku rezygnacja ze sprawowania urzędu prezydenckiego
|
3269 (też: 3199) Władysław BELINA-PRAŻMOWSKIlegionista, twórca kawalerii legionowej, pułkownik rezerwy WP, prezes Oddziału Krakowskiego Związku Legionistów radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej, w latach 1931–1933 prezydent Krakowa
16 lipca 1931 roku wybór na urząd prezydenta miasta (instalacja na urzędzie 18 lipca 1931 roku)
11 lutego 1933 roku przyjęcie rezygnacji z urzędu prezydenckiego w związku z nominacją na urząd wojewody lwowskiego
|
3270 (też: 2887, 3120 || 3411, 3466, 3497) Mieczysław KAPLICKI(właśc. Maurycy KAPELLNER)dr medycyny, lekarz w ubezpieczalni społecznej, legionista, podpułkownik służby zdrowia WP w rezerwie, członek PPS, nast. wsparł BBWR spoza gremium Tymczasowej Rady Miejskiej, w latach 1933–1939 prezydent Krakowa
16 lutego 1933 roku wybór na urząd prezydenta miasta (instalacja na urzędzie 24 lutego 1933 roku)
|
Wiceprezydenci miasta
(ze zmianami)
3271
–
Kazimierz DUCH
dr praw, wicewojewoda krakowski
radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej,
od 1930 roku poseł do Sejmu II RP,
od 1938 roku senator w Senacie II RP,
wiceminister opieki społecznej,
w latach 1931–1933 wiceprezydent Krakowa
9 lipca 1931 roku wybór
na stanowisko wiceprezydenta miasta,
28 lutego 1933 roku przyjęcie
rezygnacji z tego stanowiska
3272
(2919, 3038, 3124, 3259 || 3412, 3468, 3499, 3501)
Stanisław KLIMECKI
dr praw, adwokat,
legionista, kapitan rezerwy WP,
członek Narodowej Partii Robotniczej, nast. BBWR
radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej,
w 1939 roku prezydent Krakowa
9 lipca 1931 roku wybór
na stanowisko wiceprezydenta miasta
3273
(też: 2499, 2626, 2709, 2793, 2964, 3059", 3194 || 3413, 3473)
Ignacy LANDAU
dr praw, adwokat krajowy
radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej,
od 1908 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1929–1934 wiceprezydent Krakowa
9 lipca 1931 roku wybór
na stanowisko wiceprezydenta miasta
3274
(też: 2755, 2981, 3013, 3058, 3195 || 3479)
Witołd OSTROWSKI
inżynier, prof. szkoły przemysłowej,
reprezentant SD
radca miejski w Tymczasowej Radzie Miejskiej,
w latach 1925–1926 komisarz rządowy miasta,
w latach 1926–1933 wiceprezydent miasta
9 lipca 1931 roku wybór
na stanowisko wiceprezydenta miasta
3275
(też: 3414, 3489)
Stanisław SKOCZYLAS
inżynier górnik i hutnik, prof. Akademii Górniczej, rektor
radca miejski dokooptowany do składu Tymczasowej Rady Miejskiej,
od 1930 roku senator w Senacie II RP, członek BBWR, nast. OZN,
w latach 1933–1935 wiceprezydent Krakowa
28 lutego 1933 roku złożenie przyrzeczenia radcowskiego w związku z kooptacją do składu Rady,
po 28 lutego przed 13 marca 1933 roku wybór na stanowisko wiceprezydenta miasta
(na miejsce po Kazimierzu Duchu)
Radcy miejscy
radcy miejscy nowi w reprezentacji miejskiej powołani do składu wraz z ustanowieniem Tymczasowej Rady Miejskiej
3276
–
Antoni BOBAK
dr medycyny, lekarz
3277
–
Kazimierz BROCZYNER
dyrektor Polskiego Związku Produkcji Rolnej,
dyrektor ubezpieczeniowego Towarzystwa „Snop”
3278
(też: 3457)
August CHAN
urzędnik kolejowy, nast. wicedyrektor kolei we Lwowie
3279
–
Kazimierz CYBULSKI
inżynier,
prof. w Państwowej Szkole Przemysłowej
3280
–
Jan CYMBORSKI
mechanik
3281
(też: 3460", 3565)
Hirsch Menachem EISENSTAT
(AJZENSTADT) false RABINOWICZ
kandydat rabinacki
3282
–
Adam FALISZEWSKI
dyrektor żeńskiej szkoły przemysłowej
3283
–
Stefan FELSZTYŃSKI
artysta malarz
3284
–
Michał FERET
dr praw, adwokat
3285
–
Andrzej FILEK
urzędnik kolejowy
3286
–
Elza FRENKLOWA
przewodnicząca Stowarzyszenia „Ogniska Pracy”
nie przyjęła mandatu do Tymczasowej Rady
Miejskiej – wakat
3287
(też: 3462)
Fryderyk FREUND
dyrektor firmy E. Uderski i S-ka
3288
–
Edmund HARDT
sekretarz Kasy Chorych
3289
–
Antoni HILDEBRAND
kupiec
3290
–
Leon ILLUKIEWICZ
dyrektor fabryki
3291
(też: 3463, 3566)
Eugeniusz JAKUBOWSKI
kupiec
3292
–
Stefan JANASZ
majster odlewniczy
3293
–
Paweł JAROSIŃSKI
ksiądz, dr filozofii
zmarł w maju 1932 roku w trakcie kadencji
3294
(też: 3464, 3567)
Antoni JAROSZ
kupiec
3295
–
Albin JAWORSKI
kupiec
3296
–
Maksymilian KESSLER
dyrektor banku
3297
–
Jan KRAUZE
dr inżynier, prof. maszynoznawstwa
Akademii Górniczej, rektor
3298
–
Adam KRÓLIKOWSKI
urzędnik pocztowy
3299
–
Julian KUDASIEWICZ
rzemieślnik
3300
–
Tadeusz KUDLIŃSKI
dr prawa, krytyk teatralny, prozaik, publicysta
3301
–
Stanisław KULICZKOWSKI
kupiec
3302
–
Dawid LANDAU
właściciel realności
3303
–
Wacław LIPIŃSKI
właściciel kawiarni
3304
–
Stanisław ŁUKASIK
prof. gimnazjalny
3305
–
Łukasz ŁYSIAK
rolnik
3306
–
Stefan MECH
stolarz
3307
–
Władysław OTOROWSKI
inżynier, przemysłowiec
3308
–
Edward PLISZEWSKI
dyrektor banku
3309
–
Władysław PŁATEK
rzemieślnik
3310
–
Artur POTOCKI
właściciel realności
3311
(też: 3480)
Kazimierz PROCHOWNIK
urzędnik kolejowy
3312
(też: 3415, 3482)
Rudolf RADZYŃSKI
wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej,
prezes zarządu krakowskiego ZHP
w latach 1935–1938 wiceprezydent Krakowa
3313
(też: 3483, 3572)
Wolf ROSENBLUM
kupiec
3314
–
Jan RYBLEWSKI
właściciel realności
20 kwietnia 1933 roku przyjęcie
rezygnacji z mandatu radcy miejskiego
3315
-
Bolesław RZEGOCIŃSKI
dr medycyny, lekarz, ordynator oddziału chirurgicznego Szpitala Garnizonowego
zmarł w trakcie kadencji 29 maja 1933 roku
3316
(też: 3488)
Artur SCHROEDER
pisarz, historyk sztuki, krytyk
3317
–
Leon SOLECKI
urzędnik kolejowy
3318
–
Józef Leopold SPIRA
kupiec
3320
–
Adolf SZYSZKO-BOHUSZ
dr. inżynier, prof. Akademii Sztuk Pięknych
3321
(też: 3494)
Jan TOBOŁA
urzędnik pocztowy
3322
–
Józef TOPOLNICKI
dr medycyny, dyrektor szpitala św. Łazarza
3323
–
Jan URBAŃSKI
szofer
3324
–
Józef WOŁOWSKI
rękodzielnik
3325
–
Kazimierz ZAŁUSKI
urzędnik prywatny
3326
–
Jan ZDĘBSKI
ogrodnik
3327
–
Franciszek ZIELIŃSKI
właściciel zakładu litograficznego
3328
(też: 3496, 3582)
Rudolf ŻAK
urzędnik prywatny
Uwaga: wśród tych radców nowych także wykazany na początku tego spisu wiceprezydent Kazimierz Duch.
radcy miejscy nowi w reprezentacji miejskiej, powołani do składu w trakcie trwania
kadencji Tymczasowej Rady Miejskiej na miejsca zwolnione
3329
–
Henryk DAWID
23 czerwca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3330
–
Juliusz DUNIKOWSKI
dr praw, notariusz
28 lutego 1933 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3331
(też: 3460)
Emanuel EHRLICH
dyrektor fabryki
1 czerwca 1933 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3332
(też: 3461)
Piotr FLORCZYK
1 czerwca 1933 roku
złożenie przyrzeczenia
radcowskiego
3333
–
Karol GRELOWSKI
23 czerwca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3334
–
Urszula ŁUBIEŃSKA
1 czerwca 1933 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3335
(też: 3475)
Józef MICHNO
rolnik
23 czerwca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3336
–
Jan MIKOSZ
28 lipca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3337
–
Franciszek MIREK
ksiądz, dr teologii
28 lipca 1932 roku złożenie
przyrzeczenia radcowskiego,
27 marca 1933 roku przyjęcie rezygnacji
z mandatu radcy miejskiego
3338
–
Bolesław SIKORSKI
28 lipca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3339
(też: 3490, 3578)
Adam SKOTNICKI
prezes Rady Unii Okręgowej Związku Zawodowego
Pracowników Umysłowych
od 1938 roku poseł do Sejmu II RP
28 lutego 1933 roku złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3340
(też: 3493)
Michał SZYSZKO
dr filologii, prof. gimnazjalny
od 1928 roku poseł do Sejmu II RP
1 czerwca 1933 roku złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3341
–
Tadeusz WRONIEWICZ
dyrektor Instytutu Administracyjno-Gospodarczego
23 czerwca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
3342
–
Rajmund ŻEBRACKI
23 czerwca 1932 roku
złożenie przyrzeczenia radcowskiego
Uwaga: wśród tych radców nowych także wykazany na początku tego spisu wiceprezydent Stanisław Skoczylas.
radcy miejscy ze stażem w reprezentacji miejskiej
3343
(też: 3198)
Antoni BEAUPRÉ
dr praw, redaktor,
działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej
3344
(też: 3200 || 3454)
Bronisława BOBROWSKA
żona senatora RP (sic!),
nauczycielka, literatka,
współtwórczyni krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
3345
(też: 3201 || 3455)
Wojciech BOCHENEK
urzędnik pocztowy
3346
(też: 3202)
Roman BOGDANI
dr praw, adwokat,
działacz Unii Narodowo-Państwowej, nast. BBWR
od 1930 roku poseł do Sejmu II RP
3347
(też: 2340, 2459, 2519, 2604, 2679, 3256)
Odo BUJWID
bakteriolog, em. prof. UJ
3348
(też: 3203)
Stanisław CHODOROWSKI
dr praw, prokurent i członek Zarządu
Krakowskiej Kasy Oszczędności
3349
(też: 3204 || 3458, 3498, 3563)
Bolesław CZUCHAJOWSKI
dr praw, sędzia, notariusz,
kapitan rezerwy WP,
działacz Towarzystwa Szkół Ludowych
w 1939 roku tymczasowy prezydent miasta
3350
(też: 3019 || 3459, 3564)
Marian DĄBROWSKI
dziennikarz, redaktor IKC,
reprezentant PSL „Piast”
od 1922 roku poseł do Sejmu II RP
3351
(też: 2915, 3104)
Franciszek DROBNIAK
inżynier, właściciel fabryczki
3352
(też: 2422, 2525, 2778, 2948, 3032, 3110, 3257)
Tadeusz EPSTEIN
przemysłowiec,
prezes Izby Przemysłowo-Handlowej
3353
(też: 3206)
Stanisław FÄCHER
prof. Akademii Górniczej
3354
(też: 3207)
Józef FLACH
dr filozofii, dziennikarz, krytyk literacki,
redaktor „Światowida”,
prezes Syndykatu Dziennikarzy
3355
(też: 3208)
Józef GAJ
restaurator,
współwłaściciel restauracji w Starym Teatrze
3356
(też: 3209)
Józef GAŁĘZOWSKI
dr nauk technicznych, architekt i malarz,
prof. i rektor Akademii Sztuk Pięknych
3357
(też: 2493, 2613, 2693)
Julian GERTLER
dr praw, adwokat krajowy
3358
(też: 3210 || 3650)
Walery GOETEL
dr geologii i paleontologii, prof. Akademii Górniczej, rektor
od 1945 roku poseł do Krajowej Rady Narodowej
3359
(też: 3211)
Włodzimierz GORZECKI
mgr, urzędnik kolejowy
3360
(też: 3212)
Zygmunt GOTTLIEB
przemysłowiec
3361
(też: 2427, 2531, 2615, 2695, 2783, 2953, 3035, 3114, 3258)
Adolf GROSS
dr praw, adwokat
od 1907 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu
3362
(też: 3213)
Konstanty GRZYBOWSKI
dr praw, urzędnik Prokuratorii Generalnej,
związany ze Stronnictwem Prawicy Narodowej, nast. BBWR
1 czerwca 1933 roku rezygnacja z mandatu
radcy w związku z objęciem posady w Magistracie
3363
(też: 3214)
Jan GWIAZDOMORSKI mł.
dr praw, prof. UJ
3364
(też: 3216)
Karol HARASCHIN
nauczyciel, dyrektor szkoły powszechnej
3365
(też: 3217)
Franciszek JAKICH
robotnik
3366
(też: 3218)
Władysław JAROCKI
prof. Akademii Sztuk Pięknych
3367
(też: 3219)
Zygmunt JARSZYŃSKI
dyrektor Związku Przemysłowego
3368
(też: 3220 || 3465)
Kazimierz JELONEK
dr praw, urzędnik bankowy
3369
(też: 3221)
Marian KANNENBERG
dr, urzędnik Banku Gospodarki Krajowej
3370
(też: 3222)
Stanisław KIEŁCZEWSKI
dr medycyny, lekarz
3371
(też: 3223)
Rudolf KLECZKA
funkcjonariusz kolejowy
3372
(też: 3224)
Antoni KŁOSIŃSKI
kierownik szkoły powszechnej
3373
(też: 3225 || 3469)
Bolesław KOROLEWICZ
dr medycyny, lekarz wojskowy,
prezes Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego
3374
(też: 3226 || 3470)
Maria KOSTRZEWSKA
właścicielka zakładu przemysłowego,
przewodnicząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
3375
(też: 2591, 2708, 2792, 2963, 3131, 3260)
Karol KRZETUSKI
dr praw, dyrektor banku hipotecznego,
dyrektor wydziałowy w opiece społecznej
3376
(też: 3229 || 3471, 3586)
Jan Stanisław KUHN
kupiec
3377
(też: 3230 || 3472)
Kazimierz Władysław KUMANIECKI
dr praw, prof. UJ,
minister w rządzie Juliana Nowaka
3378
(też: 2500, 2627, 2710, 2794, 2965, 3041, 3133, 3261 || 3570)
Rafał LANDAU
dr praw, adwokat
3379
(też: 3231)
Jerzy Stefan LANGROD
dr praw, prof. UJ,
członek Klubu Demokratycznego, nast. SD
3380
(2580, 2717, 2799, 2970, 3145, 3262)
Ludwik MERZ
dr praw, adwokat
3381
(też: 3232 || 3476)
Andrzej MOLIŃSKI
ksiądz, dr filozofii, kanonik katedralny,
proboszcz parafii św. Szczepana
3382
(też: 3023, 3263 || 3477)
Józef NIEMCZYŃSKI
ksiądz, dr filozofii, kanonik katedralny,
proboszcz parafii św. Józefa
3383
(też: 2442, 2548, 2632, 2720, 2806, 2831, 2834, 2979, 3154, 3264 || 3478)
Julian NOWAK
dr medycyny, prof. UJ, rektor
w 1922 roku premier pozaparlamentarnego gabinetu, w 1914 roku komisarz rządowy miasta
3384
(też: 3234)
Tadeusz ORZELSKI
dr chemii, inżynier, prof. szkoły przemysłowej,
nast. dyrektor wodociągów miejskich,
prezes TS Wisła
15 września 1931 roku przyjęcie rezygnacji z mandatu radcy
3385
(też: 3026, 3157)
Henryk PACHOŃSKI
historyk, nauczyciel, działacz niepodległościowy,
dyrektor seminarium nauczycielskiego,
prezes Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa
nie przyjął mandatu do Tymczasowej Rady Miejskiej – wakat
3386
(też: 3235)
Stanisław PARA
prokurent bankowy
3387
(też: 3236)
Bolesław POCHMARSKI
legionista, prof. gimnazjalny, publicysta,
przedstawiciel BBWR
od 1928 roku poseł do Sejmu II RP
3388
(też: 3237)
Zbigniew PRONASZKO
malarz, rzeźbiarz, scenograf,
współtwórca teatru awangardowego Cricot
3389
(też: 3238)
Zofia PRZYBYLSKA
dyrektorka seminarium nauczycielskiego żeńskiego
3390
(też: 3239)
Jan RASZKA
rzeźbiarz, legionista, pedagog,
dyrektor Wyższej Szkoły Przemysłowej w Krakowie
3391
(też: 3240)
Aleksander RITTERMANN
hotelarz, właściciel hoteli Francuski w Krakowie
i Polonia w Warszawie,
prezes Korporacji Gremium Właścicieli Hoteli
i Pensjonatów w Krakowie
3392
(też: 3241)
Kazimierz ROUPPERT
dr biologii, prof. UJ,
założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie
3393
(też: 3242)
Stefan RÓŻECKI
em. starosta
3394
(też: 3243 || 3485, 3574, 3601)
Andrzej RÓŻYCKI
wiceprezes Izby Rzemieślniczej
3395
(też: 3244)
Władysław RUTKOWSKI I
prof. gimnazjalny
3396
(też: 2758, 2990, 3170, 3265 || 3486)
Samuel SCHECHTER
kupiec
3397
(też: 2664, 2815, 2992, 3049, 3059, 3196)
Ludwik SCHNEIDER
dr medycyny, lekarz
w latach 1926–1931 wiceprezydent Krakowa
3398
(też: 3246)
Leon SKARŻEŃSKI
inżynier budowy maszyn,
dyrektor Zjednoczonych Fabryk „Zieleniewski”
3399
(też: 3087, 3266)
Wojciech STANKIEWICZ
właściciel zakładu krawieckiego
3400
(też: 3247, 3319 || 3491)
Joachim STEINBERG
właściciel wytwórni stolarskiej,
prezes Stowarzyszenia Rękodzielników
3401
(też: 3248)
Stefan STROJEK
architekt
3402
(też: 3249)
Józef TAUB
inżynier, dr nauk technicznych,
dyrektor przedsiębiorstwa budowlanego
3403
(też: 2506, 2646, 2737, 2821, 3001, 3184, 3267)
Samuel TILLES
dr praw, adwokat
3404
(też: 3250)
Bertold WEINSBERG
przemysłowiec
3405
(też: 3252)
Jan WIDLIŃSKI
właściciel zakładu rytowniczego,
działacz PPS
3406
(też: 2668, 2828, 2862, 3016, 3057, 3197)
Piotr WIELGUS
dr praw, sędzia powiatowy
w latach 1921–1931 wiceprezydent Krakowa
3407
(też: 3251)
Witold WIERZCHOWSKI
inżynier architekt,
współredaktor czasopisma „Architekt”
3408
(też: 3253 || 3495)
Artur WOHL
właściciel Domu Bankowego A. Wohl w Zurichu
oraz Domu Bankowego A. Holzer w Krakowie
3409
(też: 3254)
Stanisław WOJTYGA
legionista, absolwent Szkoły Handlowej w Krakowie,
kupiec, członek władz TS Wisła
3410
(też: 3255)
Edmund ZAŁĘSKI
inżynier chemik, agrotechnik, hodowca roślin,
prof. UJ, rektor
Uwaga: wśród radców kontynuujących także wykazani na początku tego spisu prezydenci miasta Karol Rolle i Władysław Belina-Prażmowski oraz wiceprezydenci Stanisław Klimecki, Ignacy Landau i Witołd Ostrowski.