RADA PRZYBOCZNA PRZY KOMISARZU RZĄDOWYM,
NASTĘPNIE PRZY PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA
W LATACH 1914–1916
Kontekst ogólny
Kraków, znajdujący się pod zaborem austriackim w dualistycznej, konstytucyjnej monarchii austro-węgierskiej pod berłem cesarza Franciszka Józefa I, był centralnym miastem Wielkiego Księstwa Krakowskiego, które wraz z Królestwem Galicji i Lodomerii oraz Księstwami Oświęcimia i Zatora stanowiło jeden z krajów koronnych cesarstwa określanych wspólną potoczną nazwą Galicji. Okres ten charakteryzował się autonomią krajów koronnych i ich samorządów, w tym miejskich. W początkowych latach I wojny światowej trwała mobilizacja do wojska. Nadgraniczny Kraków stał się miastem-twierdzą i znalazł się w zasięgu działań zbrojnych frontu austriacko-rosyjskiego; od września 1914 roku prowadzono ewakuację miasta. Z końcem tegoż roku miała miejsce bitwa pod Krakowem – zakończona wyparciem Rosjan nacierających na miasto z rejonu Wieliczki.
Kraków i jego ustrój
W 1915 roku nastąpiło sfinalizowanie długotrwałego procesu połączenia dwóch miast: Krakowa z odrębnym do tej pory Podgórzem. W wyniku tego powierzchnia miasta wzrosła ok. 46,90 km², zamieszkałych wtedy przez ok. 183 000 osób. Zrealizowana została idea Wielkiego Krakowa.W następnych latach obszar ten nieco powiększył się, między innymi o teren Lasu Wolskiego, osiągając w roku 1928 stabilną do 1941 roku powierzchnię49,50 km², zamieszkałą w tymże 1928 roku przez ponad 210 000 mieszkańców.
Miasto znalazło się w sytuacji nadzwyczajnej ustrojowo. W obliczu stanu wojennego i zbliżającej się obrony Twierdzy Kraków prezydent i część radców miejskich opuścili miasto; w tej sytuacji lwowskie Namiestnictwo w porozumieniu z samorządowym Wydziałem Krajowym 9 listopada 1914 roku rozwiązało reprezentację miejską, ustanawiając w miejsce prezydenta urząd komisarza miasta, natomiast w miejsce Rady Miejskiej Radę Przyboczną – 15-osobowe ciało powoływane w drodze nominacji, o charakterze pomocniczym (bez własnych, oddzielnych kompetencji). Niebawem prezydent powrócił i stanął na czele zarządu miejskiego działającego pod nazwą „Prezydium Miasta” – obok prezydenta w jego skład wchodzili 4 zastępcy prezydenta (z grona Rady Przybocznej), dyrektor Magistratu, radcy magistraccy i sekretarz prezydialny. Reaktywacja statutowych władz miejskich nastąpiła w połowie 1916 roku.
Rada Przyboczna
powołanie do życia | zakończenie działania | liczba członków | pierwsze posiedzenie | ostatnie posiedzenie |
9.11.1914 | 20.07.1916 | 15 z nominacji | 11.11.1914 | 27.06.1916 |
Prezydentura miasta – przewodniczenie Radzie
W miejsce nieobecnego prezydenta miasta ustanowiono komisarza rządowego w osobie Juliana Nowaka; wkrótce do sprawowania prezydentury powrócił Juliusz Leo. Jednocześnie rozwiązano Radę Miejską i ustanowiono Radę Przyboczną przy komisarzu, następnie przy prezydencie miasta. Powołani zostali I i II zastępca komisarza, następnie przemianowani na I i II zastępcę prezydenta miasta, z czasem ustanowiono też funkcje III i IV zastępcy prezydenta. Komisarz miasta, a po nim prezydent miasta przewodniczyli Radzie Przybocznej, z istoty konstrukcji nie wchodząc w jej skład.
Podstawowa dla ustroju miasta regulacja prawna
Ustawa Sejmu Krajowego z 4 lipca 1901 roku zatwierdzona przez cesarza ustawą z 6 października 1901 roku Statut gminny dla król. stoł. miasta Krakowa (DUiRK z 20 grudnia 1901 r., nr 108)
Główne źródła archiwalne, podstawowa literatura
ANK, Akta Miasta Krakowa, sygn. 29/33/Kr 4508, 29/33/IT 1315; DzRMK 1914, nr 11/12 – 1916, nr 8; Chmiel 1931; Małecki 1994-II; Przeorski 1931
Informacje poszerzające w tomach serii Poczet Krakowski
Poczet 2010, s. 52–54, 790–791; Poczet 2013, s. 593–630; Poczet 2018, s. 154–168, 467–532; Poczet 2022, s. 354–355, 360–361
POCZET CZŁONKÓW RADY PRZYBOCZNEJ
W LATACH 1914–1916
Uwaga: schemat „wizytówek” dla spisów poniżej – patrz s. 25, lit. C
Komisarz rządowy dla miasta Krakowa
(równoważny prezydentowi miasta)
2831 (też: 2442, 2548, 2632, 2720, 2806, || 2834, 2979, 3154, 3264, 3383, 3478) Julian NOWAKdr medycyny, prof. UJ, rektor w 1922 roku premier pozaparlamentarnego gabinetu, w 1914 roku komisarz rządowy miasta
9 listopada 1914 roku mianowanie komisarzem miasta w związku z rozwiązaniem Rady Miejskiej i nieobecnością prezydenta miasta
22 listopada 1914 roku ustąpienie ze stanowiska w związku z podjęciem czynności przez dotychczasowego prezydenta miasta
|
2832 (też: 2276, 2336, 2407, 2408, 2487, 2567, 2651, 2745 || 2853) Juliusz LEOdr praw, prof. UJ od 1911 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu, od 1901 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego, w latach 1904–1914 i 1914–1918 prezydent Krakowa, honorowy obywatel Podgórza z 1914 roku
od 22 listopada 1914 roku kontynuacja 6-letniej kadencji prezydenckiej z wyboru 12 lipca 1910 roku w kadencji XV Rady
|
Zastępcy komisarza miasta Krakowa, od 10 grudnia 1914 roku zastępcy prezydenta miasta
I zastępca komisarza miasta Krakowa, I zastępca prezydenta miasta
2833
(też: 2751 || 2836, 2962, 3129)
Kazimierz KOSTANECKI
dr medycyny, prof. UJ, rektor
od 1913 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1929–1934 prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
w latach 1914–1916 z-ca prezydenta Krakowa, członek tej Rady Przybocznej
9 listopada 1914 roku mianowanie na stanowisko I zastępcy komisarza rządowego miasta,
10 grudnia 1914 roku przemianowanie na stanowisko II zastępcy prezydenta miasta
2834
(też: 2442, 2548, 2632, 2720, 2806, 2831 || 2979, 3154, 3264, 3383, 3478)
Julian NOWAK
dr medycyny, prof. UJ, rektor
w 1922 roku premier pozaparlamentarnego gabinetu,
w 1914 roku komisarz rządowy miasta,
poza składem tej Rady Przybocznej
10 grudnia 1914 roku mianowanie na stanowisko I zastępcy prezydenta miasta,
na nim do końca działania władz komisarycznych miasta
II zastępca komisarza miasta Krakowa,
II zastępcy prezydenta miasta
2835
(też: 2144, 2225, 2358, 2455, 2510, 2599, 2673, 2763 || 2838, 2858)
MIKOŁAJ z Zawichostu
dr filozofii, dyrektor szkoły przemysłowej, prof. UJ
od 1908 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1914–1916 z-ca prezydenta Krakowa,
w latach 1919–1920 wiceprezydent Krakowa,
członek tej Rady Przybocznej
9 listopada 1914 roku mianowanie na stanowisko
II zastępcy komisarza rządowego miasta,
10 grudnia 1914 roku przemianowanie na stanowisko
III zastępcy prezydenta miasta
2836
(też: 2751, 2833 || 2962, 3129)
Kazimierz KOSTANECKI
dr medycyny, prof. UJ, rektor
w latach 1914–1915 z-ca prezydenta Krakowa,
członek tej Rady Przybocznej
10 grudnia 1914 roku mianowanie na stanowisko
II zastępcy prezydenta miasta,
na tym stanowisku do 13 lipca 1915 roku (rezygnacja)
2837
(też: 2762 || 3011, 3052, 3192)
Fryderyk ZOLL mł.
dr praw, prof. UJ, rektor
od 1912 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1915–1916 z-ca prezydenta Krakowa,
poza składem tej Rady Przybocznej
13 lipca 1915 roku objęcie stanowiska II zastępcy prezydenta miasta,
na tym stanowisku do końca działania władz komisarycznych miasta
III zastępca prezydenta miasta
2838
(też: 2144, 2225, 2358, 2455, 2510, 2599, 2673, 2763, 2835 || 2858)
Ernest BANDROWSKI
dr filozofii, dyrektor szkoły przemysłowej, prof. UJ
w latach 1914–1916 z-ca prezydenta Krakowa,
w latach 1919–1920 wiceprezydent Krakowa,
członek tej Rady Przybocznej
10 grudnia 1914 roku mianowanie na stanowisko III zastępcy prezydenta miasta,
na tym stanowisku do końca działania władz komisarycznych miasta
IV zastępca prezydenta miasta
2839
(też: 2877, 3065)
Franciszek MARYEWSKI
ekonomista
ostatni burmistrz miasta Podgórza,
honorowy obywatel Podgórza z 1910 roku,
od 1900 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1915–1916 z-ca prezydenta Krakowa,
poza składem tej Rady Przybocznej
2 lipca 1915 roku objęcie stanowiska IV zastępcy prezydenta miasta,
na tym stanowisku do końca działania władz komisarycznych miasta
Członkowie Rady Przybocznej
wszyscy ze stażem w reprezentacji miejskiej
2840
(też: 2655, 2767 || 2938, 3097)
Józef CAPUTA
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2841
(też: 2589, 2688, 2776 || 2946, 3061)
Walenty DUDEK
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2842
(też: 2426, 2529, 2614, 2694, 2782 || 2951, 3113)
Jan Nepomucen GODZICKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2843
(też: 2660, 2802 || 2973, 3148)
Ksawery MIKUCKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2844
(też: 2581, 2724, 2810 || 2984, 3160)
Jan PEROŚ
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2845
(też: 2750 || 2955)
Ludwik HALSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2846
(też: 2752 || 2966, 3135)
Ignacy LAUER
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2847
(też: 2449", 2560, 2645, 2736, 2820 || 3000)
Henryk SZATKOWSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2848
(też: 2754 || 2976)
Kazimierz MORAWSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji,
od 1907 roku dożywotnio w wiedeńskiej Izbie Panów
2849
(też: 2595, 2729, 2812 || 2988, 3166)
Artur ROMANOWSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2850
(też: 2753 || 2975, 3149)
Józef MITASIŃSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
2851
(też: 2594, 2722, 2808 || 2867)
Jan PAJĄK
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
zmarł w trakcie członkostwa w Radzie Przybocznej
2852
(też: 2583, 2727, 2811 || 2985)
August PORĘBSKI
dotychczasowy radca miejski w Radzie XVII kadencji
Uwaga: wśród członków Rady Przybocznej także wykazani na początku tego spisu zastępcy komisarza i prezydenta Ernest Bandrowski i Kazimierz Kostanecki.