RADA MIEJSKA MIASTA KRAKOWA
KADENCJI XVII W LATACH 1914–1931,
CZĘŚĆ PIERWSZA KADENCJI W ROKU 1914
Kontekst ogólny
Kraków, znajdujący się pod zaborem austriackim w dualistycznej, konstytucyjnej monarchii austro-węgierskiej pod berłem cesarza Franciszka Józefa I, był centralnym miastem Wielkiego Księstwa Krakowskiego, które wraz z Królestwem Galicji i Lodomerii oraz Księstwami Oświęcimia i Zatora stanowiło jeden z krajów koronnych Cesarstwa określanych wspólną potoczną nazwą Galicji. Okres ten charakteryzował się autonomią krajów koronnych i ich samorządów, w tym miejskich. W stołecznym dla Galicji Lwowie urzędowali wówczas rządowy namiestnik cesarski Witold Korytowski (honorowy obywatel Podgórza) oraz samorządowy marszałek krajowy Adam Gołuchowski stojący na czele Sejmu Krajowego i Wydziału Krajowego – zwierzchnich dla krakowskiego samorządu. W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa, w sierpniu tegoż roku nastąpiły wymarsz z krakowskich Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej oraz zawiązanie w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego – politycznej reprezentacji Polaków w Galicji.
Kraków i jego ustrój
Miasto znajdowało się pod regulacją statutu z roku 1901. Ponieważ pomiędzy statutami z lat 1866 i 1901 istniała ustrojowa kontynuacja, aktualne jest obszerniejsze omówienie zamieszczone na s. 155–156 z zastrzeżeniem zmian podanych na s. 227. Rada Miejska działała w ustalonej w poprzedniej kadencji liczbie 87 radców, wybieranych z dawnego terenu Krakowa w systemie kurialnym, natomiast z terenów przyłączonych – w okręgach wyborczych. Kraków stał się twierdzą przygotowaną na odparcie wojsk rosyjskich, zarządzono ewakuację ludności. Z miasta wyjechał prezydent i część radców miejskich. W tej sytuacji lwowskie rządowe Namiestnictwo w porozumieniu z samorządowym Wydziałem Krajowym 9 listopada 1914 roku rozwiązało reprezentację miejską, ustanawiając komisarza rządowego i Radę Przyboczną. Kadencja XVII została przerwana kilka miesięcy po wyborach.
Rada Miejska kadencji XVII – część pierwsza
czas trwania kadencji Rady | nominalna liczba mandatów | czas trwania kadencji radcy | tryb wyłaniania składu | terminy wyborów w kuriach oraz b. gminach |
3-letnia kadencja przerwana po 3 mies. od wyborów – rozwiązanie 9.11.1914 | 87, w tym 15 z gmin przyłączonych | statutowo 6 lat – zapis ten wobec losów kadencji utraci znaczenie | wybory kurialne oraz wybory w okręgach dla gmin przyłączonych | 14, 15, 18, 19 i 20.05.1914 |
w tej części kadencji XVII | inauguracja kadencji Rady | sesja Rady przed rozwiązaniem | posiedzenia zwyczajne jawne | |
radcy nowi | radcy ze stażem | |||
15 | 71 | posiedzenie 2.07.1914 | posiedzenie 21.08.1914 | 6 |
Podział mandatów w Radzie dla dawnego terenu Krakowa – w tradycyjnym systemie wyborów kurialnych
koła wyborcze i ich oddziały | mandaty |
Koło I (osoby z wysokim podatkiem dochodowym, inteligencja, wolne zawody) | 24 |
Koło II, oddział 1 (właściciele nieruchomości z tego tytułu wyżej opodatkowani) | 12 |
Koło II, oddział 2 (właściciele nieruchomości z tego tytułu niżej opodatkowani) | 12 |
Koło III, oddział 1 (osoby działające w handlu, przemyśle i rzemiośle z wyższym opodatkowaniem) | 10 |
Koło III, oddział 2 (osoby działające w handlu, przemyśle i rzemiośle z niższym opodatkowaniem) | 4 |
Koło III, oddział 3 (pozostali z koła III niezaliczeni do oddziałów 1 i 2) | 10 |
Podział mandatów w Radzie dla terenów przyłączonych do Krakowa –
z wyborów w obwodach bez podziału na kurie
okręgi wyborcze | mandaty |
Krowodrza, Płaszów | po 2 |
Czarna Wieś z Kawiorami, Dąbie z Brzeszczem i Głębinowem, Dębniki, Grzegórzki-Piaski, Ludwinów, Łobzów, Nowa Wieś Narodowa, Półwsie Zwierzynieckie, Zakrzówek z Kapelanką, Zwierzyniec, część Prądnika Czerwonego z Olszą wraz z częścią Prądnika Białego | po 1 |
Prezydentura miasta – przewodniczenie Radzie
Prezydentura miasta łączyła się z przewodniczeniem Radzie Miejskiej. Prezydent wybierany był przez Radę na 6-letnią kadencję, bez wymogu sprawowania mandatu radcy miejskiego. Dwaj wiceprezydenci z gradacją „I” – pierwszy oraz „II” – drugi, zastępujący go w obu rolach: prezydenckiej i przewodniczącego Rady, wybierani byli przez Radę wyłącznie z grona radców miejskich na okres do końca danej kadencji. W części pierwszej kadencji XVII Rady drugą kadencję prezydencką kontynuował radca miejski Juliusz Leo. Działalność Rady i prezydentura miasta wkrótce, jeszcze w 1914 roku, zostały przerwane – wprowadzono władze komisaryczne (jak w przypadku Rady Przybocznej 1914–1916; zob. s. 268).
Podstawowa dla ustroju miasta regulacja prawna
Ustawa Sejmu Krajowego z 4 lipca 1901 roku zatwierdzona przez cesarza ustawą z 6 października 1901 roku Statut gminny dla król. stoł. miasta Krakowa (DUiRK z 20 grudnia 1901 r., nr 108)
Główne źródła archiwalne, podstawowa literatura
ANK, Akta Miasta Krakowa, sygn. 29/33/Mag II 343, 29/33/IT 1315; DzRMK 1914, nr 8 – 1914, nr 11/12; Chmiel 1931; Małecki 1994-II; Przeorski 1931
Informacje poszerzające w tomach serii Poczet Krakowski
Poczet 2010, s. 52–54, 790; Poczet 2018, s. 154–160, 467–492; Poczet 2022, s. 358–360
POCZET RADCÓW MIEJSKICH
W ROKU 1914
Uwaga: schemat „wizytówek” dla spisów poniżej – patrz s. 25, lit. C
Prezydent miasta
2745 (też: 2276, 2336, 2407, 2408, 2487, 2567, 2651 || 2832, 2853) Juliusz LEOdr praw, prof. UJ radca miejski, mandat z koła wyborczego II, oddział 1, od 1911 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu, od 1901 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego, w latach 1904–1914 i 1914–1918 prezydent Krakowa, honorowy obywatel Podgórza z 1914 roku
kontynuacja 6-letniej kadencji prezydenckiej z wyboru 12 lipca 1910 roku w kadencji XV Rady
9 listopada 1914 roku kadencja przerwana przez rozwiązanie Rady Miejskiej i ustanowienie dla miasta komisarza rządowego wraz z Radą Przyboczną
|
I i II wiceprezydenci miasta
2746
(też: 2449, 2489, 2568, 2652 || 2856)
Henryk SZARSKI
dr praw, kupiec
radca miejski, mandat z koła wyborczego III, oddział 1,
w latach 1907–1914 wiceprezydent Krakowa
9 lipca 1914 roku wybór na stanowisko I wiceprezydenta miasta,
9 listopada 1914 roku kadencja
przerwana przez rozwiązanie Rady Miejskiej i ustanowienie dla miasta komisarza rządowego wraz z Radą Przyboczną
2747
(też: 2444, 2490, 2569, 2653 || 2855, 2860, 3014, 3053, 3055)
Józef SARE
inżynier, radca budownictwa, radca dworu
radca miejski, mandat z koła wyborczego I,
od 1907 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1924 i 1926 p.o. prezydenta Krakowa,
w latach 1905–1914 i 1916–1929 wiceprezydent Krakowa
9 lipca 1914 roku wybór na stanowisko II wiceprezydenta miasta,
9 listopada 1914 roku kadencja przerwana przez rozwiązanie Rady Miejskiej
i ustanowienie dla miasta komisarza rządowego wraz z Radą Przyboczną
Radcy miejscy
radcy miejscy nowi w reprezentacji miejskiej
2748
(też: 2942)
Wacław DAMSKI
dr medycyny, lekarz
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2749
(też: 2952)
Tomasz GRAMATYKA
majster ślusarski
mandat z koła wyborczego III, oddział 2
2750
(też: 2845, 2955)
Ludwik HALSKI
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2751
(też: 2833, 2836, 2962, 3129)
Kazimierz KOSTANECKI
dr medycyny, prof. UJ, rektor
mandat z koła wyborczego I,
od 1913 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1929–1934 prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
w latach 1914–1916 z-ca prezydenta Krakowa
2752
(też: 2846, 2966, 3135)
Ignacy LAUER
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2753
(też: 2850, 2975, 3149)
Józef MITASIŃSKI
majster murarski
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2754
(też: 2848, 2976)
Kazimierz MORAWSKI
dr filozofii, prof. UJ, rektor
mandat z koła wyborczego II, oddział 1,
od 1907 roku dożywotnio w wiedeńskiej Izbie Panów
2755
(też: 2981, 3013, 3058, 3195, 3274, 3479)
Witołd OSTROWSKI
inżynier, instruktor stowarzyszenia przemysłowego
mandat z koła wyborczego I,
w latach 1925–1926 komisarz rządowy miasta,
w latach 1926–1933 wiceprezydent miasta
2756
(też: 2986, 3162)
Wacław POTUCZEK
nadinspektor kolejowy
mandat z koła wyborczego I
2757
(też: 2987, 3164)
Szczepan RAKISZ
majster murarski
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2758
(też: 2990, 3170, 3265, 3396, 3486)
Samuel SCHECHTER
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2759
(też: 2993)
Zygmunt Henryk SCHRAGER
właściciel realności
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2760
(też: 2994, 3173)
Zygmunt SIEMEK
majster krawiecki
mandat z koła wyborczego III, oddział 2
2761
(też: 2996, 3175)
Konstanty SROKOWSKI
redaktor
mandat z koła wyborczego I,
od 1913 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego
2762
(też: 2837, 3011, 3052, 3192)
Fryderyk ZOLL mł.
dr praw, prof. UJ, rektor
mandat z koła wyborczego I,
od 1912 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1915–1916 z-ca prezydenta Krakowa
radcy miejscy ze stażem w reprezentacji miejskiej
2763
(też: 2144, 2225, 2358, 2455, 2510, 2599, 2673 || 2835, 2838, 2858)
Ernest BANDROWSKI
dr filozofii, dyrektor szkoły przemysłowej, prof. UJ
mandat z koła wyborczego I,
od 1908 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1914–1916 z-ca prezydenta Krakowa,
w latach 1919–1920 wiceprezydent Krakowa
2764
(też: 2669 || 2935, 3094)
Józef BATKO
właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Ludwinów
2765
(też: 2211, 2283, 2359, 2457, 2514, 2600, 2676 || 2936)
Wandalin BERINGER
architekt, przedsiębiorca budowlany
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2766
(też: 2415, 2515, 2601, 2677 || 2937, 3060)
Józef BIALIK
majster masarski, starszy cechu rzeźników
mandat z koła wyborczego III, oddział 2
2767
(też: 2655 || 2840, 2938, 3097)
Józef CAPUTA
ksiądz, dr filozofii, proboszcz kolegiaty św. Anny
mandat z koła wyborczego I z listy PSD
2768
(też: 2656 || 2939, 3099)
Jan Kanty CHWASTEK
właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Krowodrza, obwód II
2769
(też: 2588, 2680 || 2940, 3100)
Piotr CZUBRYT
właściciel realności, kupiec
mandat z okręgu wyborczego Zakrzówek z Kapelanką
2770
(też: 2657 || 2941, 3101)
Adam CZUNKO
budowniczy
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2771
(też: 2419, 2520, 2605, 2681 || 2943, 3102)
Ignacy DASZYŃSKI
redaktor, działacz socjalistyczny
mandat z koła wyborczego III, oddział 3,
od 1897 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu,
od 1919 roku poseł do Sejmu Ustawodawczego II RP,
od 1930 roku poseł do Sejmu II RP
2772
(też: 2570, 2683 || 2863)
Szymon DĄBROWSKI
urzędnik pocztowy
mandat z koła wyborczego I
2773
(też: 2274, 2365, 2462, 2521, 2607, 2685 || 2944, 3103)
Adam DOBOSZYŃSKI
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego II, oddział 1,
od 1901 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu
2774
(też: 2021, 2103, 2166, 2234, 2290, 2366, 2411, 2522, 2608, 2686 || 2864)
Stanisław DOMAŃSKI
dr medycyny, prof. UJ
mandat z koła wyborczego I,
w latach 1904–1905 wiceprezydent Krakowa
2775
(też: 2421, 2524, 2609, 2687 || 2945, 3105)
Stanisław DROZDOWSKI
właściciel realności
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2776
(też: 2589, 2688 || 2841, 2946, 3061)
Walenty DUDEK
majster murarski, właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Półwsie Zwierzynieckie
2777
(też: 2670 || 2947, 3106)
Ignacy EHRENPREIS
przemysłowiec
mandat z okręgu wyborczego Płaszów
2778
(też: 2422, 2525 || 2948, 3032, 3110, 3257, 3352)
Tadeusz EPSTEIN
przemysłowiec
mandat z koła wyborczego III, oddział I
2779
(też: 2342, 2464, 2526, 2611, 2690 || 2854, 2857)
Jan Kanty FEDEROWICZ
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego II, oddział 1,
od 1901 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
od 1919 roku poseł do Sejmu Ustawodawczego II RP,
w latach 1918–1924 prezydent Krakowa
2780
(też: 2423, 2527, 2612, 2692 || 2949, 3112)
Franciszek Ksawery FIERICH
dr praw, prof. UJ, rektor
mandat z koła wyborczego II, oddział 1,
od 1908 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego
2781
(też: 2425, 2528 || 2950, 3062)
Rudolf FRÜHLING
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2782
(też: 2426, 2529, 2614, 2694 || 2842, 2951, 3113)
Jan Nepomucen GODZICKI
przemysłowiec
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2783
(też: 2427, 2531, 2615, 2695 || 2953, 3035, 3114, 3258, 3361)
Adolf GROSS
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3,
od 1907 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu
2784
(też: 2390, 2697 || 2954, 3115)
Andrzej GUZIKOWSKI
przemysłowiec, właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Krowodrza, obwód I
2785
(też: 2573, 2698 || 2956)
Jan HAŁATKIEWICZ
radca sądu apelacyjnego
mandat z koła wyborczego I
2786
(też: 2574, 2699 || 2957, 3063)
Herman HEUMAN
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2787
(też: 2430, 2535, 2619, 2703 || 2958, 3064)
Jakub JUDKIEWICZ
przemysłowiec
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2788
(też: 2671 || 2959, 3123)
Jan KĘSEK
właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Płaszów
2789
(też: 2433, 2537, 2620, 2704 || 2865)
Edmund KLEMENSIEWICZ
notariusz
mandat z koła wyborczego I,
od 1889 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego
2790
(też: 2496, 2621, 2705 || 2960, 3127)
Michał KONOPIŃSKI
redaktor „Nowej Reformy”, członek Rady Szkolnej Krajowej
mandat z koła wyborczego I z listy PSD
2791
(też: 2434, 2538, 2622, 2706 || 2961, 3039, 3128)
Piotr KOSOBUCKI
majster ślusarski
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2792
(też: 2591, 2708 || 2963, 3131, 3260, 3375)
Karol KRZETUSKI
dr praw, prokurent banku hipotecznego
mandat z okręgu wyborczego Nowa Wieś Narodowa
2793
(też: 2499, 2626, 2709 || 2964, 3059", 3194, 3273, 3413, 3473)
Ignacy LANDAU
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3,
od 1908 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego,
w latach 1929–1934 wiceprezydent Krakowa
2794
(też: 2500, 2627, 2710 || 2965, 3041, 3133, 3261, 3378, 3570)
Rafał LANDAU
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2795
(też: 2438, 2544, 2629, 2712 || 2967)
Julian MACIOŁOWSKI
nauczyciel, dyrektor szkoły wydziałowej
mandat z koła wyborczego I z listy PSD
2796
(też: 2577, 2713 || 2968, 3066)
Zygmunt MAYWALD
inżynier, urzędnik kolejowy
mandat z koła wyborczego I
2797
(też: 2579, 2715 || 2969, 3144)
Adolf MEISELS
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2798
(też: 2658 || 2866)
Zygmunt MENDELSBURG
bankowiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 1
2799
(2580, 2717 || 2970, 3145, 3262, 3380)
Ludwik MERZ
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2800
(też: 2659 || 2971)
Rajmund MEUS
budowniczy
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2801
(też: 2440, 2631, 2718 || 2972, 3067)
August MIEDNIAK
kupiec, właściciel realności
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2802
(też: 2660 || 2843, 2973, 3148)
Ksawery MIKUCKI
aptekarz
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2803
(też: 2593, 2719 || 2974)
Franciszek MISIOROWSKI
majster ślusarski, właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Czarna Wieś z Kawiorami
2804
(też: 2441, 2547 || 2977, 3043, 3150)
Józef MUCZKOWSKI
dr praw, radca sądowy
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2805
(też: 2661 || 2978)
Roman MURANYI
przemysłowiec
mandat z okręgu wyborczego Grzegórzki-Piaski
2806
(też: 2442, 2548, 2632, 2720 || 2831, 2834, 2979, 3154, 3264, 3383, 3478)
Julian NOWAK
dr medycyny, prof. UJ, rektor
mandat z koła wyborczego I,
w 1922 roku premier pozaparlamentarnego gabinetu,
w 1914 roku komisarz rządowy miasta
2807
(też: 2503, 2633, 2721 || 2980, 3155)
Stanisław NOWAK I
nauczyciel szkół ludowych,
w 1930 roku współtwórca
i pierwszy prezes ZNP
mandat z koła wyborczego I z listy PSD,
od 1922 roku senator w Senacie II RP
2808
(też: 2594, 2722 || 2851, 2867)
Jan PAJĄK
urzędnik kolejowy, właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Dębniki
2809
(też: 2662 || 2983, 3159)
Jan PELTZ
inżynier, urzędnik kolejowy
mandat z koła wyborczego I z listy PSD
2810
(też: 2581, 2724 || 2844, 2984, 3160)
Jan PEROŚ
budowniczy
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2811
(też: 2583, 2727 || 2852, 2985)
August PORĘBSKI
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 1
2812
(też: 2595, 2729 || 2849, 2988, 3166)
Artur ROMANOWSKI
architekt, prof. szkoły przemysłowej
mandat z okręgu wyborczego Warszawskie
2813
(też: 2092, 2193, 2260, 2314, 2388, 2477, 2551, 2636, 2730 || 2989)
Józef ROSENBLATT
dr praw, prof. UJ
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2814
(też: 2221, 2317, 2392, 2480, 2553, 2637, 2731 || 2991)
Mojżesz SCHMELKES
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2815
(też: 2664 || 2992, 3049, 3059, 3196, 3397)
Ludwik SCHNEIDER
dr medycyny, lekarz
mandat z okręgu wyborczego Łobzów,
w latach 1926–1931 wiceprezydent Krakowa
2816
(też: 2446, 2556, 2640, 2733 || 2995)
Tomasz SOŁTYSIK
dyrektor gimnazjum, członek Rady Szkolnej Krajowej
mandat z koła wyborczego I z listy PSD,
od 1906 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu
2817
(też: 2665 || 2997, 3177)
Tadeusz STARZEWSKI
dr praw, notariusz
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2818
(też: 2448, 2559, 2644, 2735 || 2998)
Wiktor SUSKI
kupiec, działacz społeczny
mandat z koła wyborczego III, oddział 3
2819
(też: 2672 || 2999, 3180)
Stanisław SZAREK
dyrektor szkoły ludowej
mandat z okręgu wyborczego Dąbie
2820
(też: 2449", 2560, 2645, 2736 || 2847, 3000)
Henryk SZATKOWSKI
dyrektor Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń
mandat z koła wyborczego II, oddział 1
2821
(też: 2506, 2646, 2737 || 3001, 3184, 3267, 3403)
Samuel TILLES
dr praw, adwokat krajowy
mandat z koła wyborczego II, oddział 2
2822
(też: 2452, 2562, 2647, 2738 || 3002, 3051, 3185)
Władysław TURSKI
inżynier w Wydziale Krajowym, prezes „Sokoła”
mandat z koła wyborczego I
2823
(też: 2666 || 3003)
Feliks TWARÓG
dr praw, urzędnik kolejowy
mandat z koła wyborczego I z listy PSD
2824
(też: 2507, 2649, 2739 || 3005, 3186)
Bernard WACHTEL
właściciel biura spedycyjnego
mandat z koła wyborczego III, oddział 1
2825
(też: 2667 || 3006, 3187)
Wincenty WAJDA
majster rzeźniczy
mandat z koła wyborczego III, oddział 2
2826
(też: 2508 || 3007, 3188)
Norbert WASSERBERGER
kupiec
mandat z koła wyborczego III, oddział 1
2827
(też: 2586, 2740 || 3008)
Władysław WASUNG
dr filozofii, prof. gimnazjalny
mandat z koła wyborczego I
2828
(też: 2668 || 2862, 3016, 3057, 3197, 3406)
Piotr WIELGUS
sędzia powiatowy
mandat z koła wyborczego I z listy PSD,
w latach 1921–1931 wiceprezydent Krakowa
2829
(też: 2596, 2741 || 3009, 3189)
Józef WILCZYŃSKI
budowniczy, właściciel realności
mandat z okręgu wyborczego Zwierzyniec
2830
(też: 2223, 2330, 2404, 2486, 2566, 2650, 2742 || 3010)
Antoni WODZICKI
właściciel realności
mandat z koła wyborczego II, oddział 1,
od 1890 roku poseł do wiedeńskiego parlamentu,
od 1905 roku dożywotnio w wiedeńskiej Izbie Panów,
od 1895 roku poseł do lwowskiego Sejmu Krajowego
Uwaga: wśród radców kontynuujących także wykazani na początku tego spisu prezydent miasta Juliusz Leo oraz wiceprezydenci Henryk Szarski i Józef Sare.